欢迎来到全网标讯
查招采
查企业
查人员
查中标
查项目
快速导航
标的搜索
招标公告
招标预告
公告变更
答疑澄清
中标信息
资审结果
终止公告
招标文件
询价公告
询价结果
项目搜索
审批结果
施工准备
企业通
查企业
查人员
查资质
查风险
查业绩
查荣誉
热门搜索词
码头招标
服装加工招标
房屋建筑招标
住宅楼招标
快递招标
APP下载
扫码下载
|
订阅推送
扫码关注
免费获取一手标的信息
|
关于我们
分站
全国
全国
华北
北京
天津
河北
山西
内蒙古
华东
上海
安徽
江苏
福建
浙江
山东
江西
西北
新疆
宁夏
甘肃
陕西
青海
西南
云南
西藏
重庆
四川
贵州
华中
河南
湖北
湖南
东北
黑龙江
吉林
辽宁
华南
广东
海南
广西
查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
/
分站
全国
全国
华北
北京
天津
河北
山西
内蒙古
华东
上海
安徽
江苏
福建
浙江
山东
江西
西北
新疆
宁夏
甘肃
陕西
青海
西南
云南
西藏
重庆
四川
贵州
华中
河南
湖北
湖南
东北
黑龙江
吉林
辽宁
华南
广东
海南
广西
查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
/
首页
>>
企业通
>> 企业详情
北京中宇
浏览:10
北京中宇瑞德建筑设计有限公司
下载PDF
收藏
在业
数据更新:2024-09-21 03:29:30
法定代表人:张跃峰
注册资本:600.00万元
成立时间:2004-01-06
网址:
www.china-red.biz
电话:153****1165
立即登陆查看
邮箱: zyrd@china-red.biz
地址:北京市朝阳区麦子店街41号
查看地图
简介:北京中宇瑞德建筑设计有限公司成立于2004年01月06日,注册地位于北京市朝阳区麦子店街41号,法定代表人为张跃峰。经营范围包括建筑工程设计;工程咨询;建设工程项目管理;技术服务;打字复印服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)北京中宇瑞德建筑设计有限公司对外投资2家公司,具有1处分支机构。
收起
更多
行政处罚
0
失信惩戒
0
重点关注
0
其他
0
2024-06-05 新增:招投标信息有变动
查看动态
工商信息
企业荣誉
0
资质信息
1
企业通讯录
3
人员信息
20
信用中国
4
中标业绩
40
招标信息
0
概况分析
工商信息
注册资本
600.00万元
注册时间
2004-01-06
公司状态
在营
工商注册号
110105006385652
组织机构代码
758240593
统一社会信用代码
91110105758240593A
公司类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
纳税人识别号
91110105758240593A
行业
科学研究和技术服务业
核准日期
2020-01-20
法定代表人
张跃峰
人员规模
40
实缴资本
600.00万元
登记机关
北京市朝阳区市场监督管理局
参保人数
40
英文名称
Beijing Zhongyu Ruide Construction Design Co., Ltd.
注册地址
北京市朝阳区麦子店街41号
经营范围
建筑工程设计;工程咨询;建设工程项目管理;技术服务;打字复印服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更信息
序号
变更日期
变更事项
变更前
变更后
1
2020-01-20
投资人,股东改变姓名或名称
1 农业部规划设计研究院 企业法人2 农业部北京设计院 企业法人3 北京中诚信工程咨询有限公司 法人股东4 北京诚通新新建设有限公司 企业法人5 郑芳 自然人股东6 张向东 自然人股东7 陆朝晖 自然人股东8 王德友 自然人股东9 孙力强 自然人股东10 钟昊 自然人股东11 杨华 自然人股东12 冯潇潇 自然人股东13 傅晓耕 自然人股东14 郑欣 自然人股东15 廉明 自然人股东16 陈庆十 自然人股东17 郭爱东 自然人股东18 吴小鹏 自然人股东19 胡林 自然人股东20 张春英 自然人股东21 宋玮 自然人股东22 朱莹 自然人股东23 丛玲玲 自然人股东
1 农业部规划设计研究院 企业法人2 农业部北京设计院 企业法人3 北京中诚信工程咨询有限公司 法人股东4 北京诚通新新建设有限公司 企业法人5 郑芳 自然人股东6 张向东 自然人股东7 陆朝晖 自然人股东8 王德友 自然人股东9 孙力强 自然人股东10 钟昊 自然人股东11 杨华 自然人股东12 冯潇潇 自然人股东13 傅晓耕 自然人股东14 郑欣 自然人股东15 廉明 自然人股东16 陈庆十 自然人股东17 郭爱东 自然人股东18 吴小鹏 自然人股东19 胡林 自然人股东20 张春英 自然人股东21 宋玮 自然人股东22 朱莹 自然人股东23 丛玲玲 自然人股东
2
2020-01-20
法定代表人变更
李友军
李友军
3
2020-01-20
高级管理人员备案
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李友军* 董事长2 傅晓耕 董事3 郑芳 董事4 冯潇潇 董事5 杨华 董事6 钟昊 董事7 杨保城 董事8 傅晓耕 总经理9 钟昊 副总经理10 杨华 副总经理11 木兰 监事12 宋玮 监事13 李雪芹 监事
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李友军* 董事长2 傅晓耕 董事3 郑芳 董事4 冯潇潇 董事5 杨华 董事6 钟昊 董事7 杨保城 董事8 傅晓耕 总经理9 钟昊 副总经理10 杨华 副总经理11 木兰 监事12 宋玮 监事13 李雪芹 监事
4
2020-01-20
股东名称变更
朱莹 钟昊 郑欣 郑芳 张向东 张春英 杨华 吴小鹏 王德友 孙力强 宋玮 农业部规划设计研究院 农业部北京设计院 陆朝晖 廉明 胡林 郭爱东 傅晓耕 冯潇潇 丛玲玲 陈庆十 北京中诚信工程咨询有限公司 北京诚通新新建设有限公司
朱莹 钟昊 郑欣 郑芳 张向东 张春英 杨华 吴小鹏 王德友 孙力强 宋玮 农业部规划设计研究院 农业部北京设计院 陆朝晖 廉明 胡林 郭爱东 傅晓耕 冯潇潇 丛玲玲 陈庆十 北京中诚信工程咨询有限公司 北京诚通新新建设有限公司
5
2020-01-20
投资人变更
1 农业部规划设计研究院 企业法人2 农业部北京设计院 企业法人3 北京中诚信工程咨询有限公司 法人股东4 北京诚通新新建设有限公司 企业法人5 郑芳 自然人股东6 张向东 自然人股东7 陆朝晖 自然人股东8 王德友 自然人股东9 孙力强 自然人股东10 钟昊 自然人股东11 杨华 自然人股东12 冯潇潇 自然人股东13 傅晓耕 自然人股东14 郑欣 自然人股东15 廉明 自然人股东16 陈庆十 自然人股东17 郭爱东 自然人股东18 吴小鹏 自然人股东19 胡林 自然人股东20 张春英 自然人股东21 宋玮 自然人股东22 朱莹 自然人股东23 丛玲玲 自然人股东
1 农业部规划设计研究院 企业法人2 农业部北京设计院 企业法人3 北京中诚信工程咨询有限公司 法人股东4 北京诚通新新建设有限公司 企业法人5 郑芳 自然人股东6 张向东 自然人股东7 陆朝晖 自然人股东8 王德友 自然人股东9 孙力强 自然人股东10 钟昊 自然人股东11 杨华 自然人股东12 冯潇潇 自然人股东13 傅晓耕 自然人股东14 郑欣 自然人股东15 廉明 自然人股东16 陈庆十 自然人股东17 郭爱东 自然人股东18 吴小鹏 自然人股东19 胡林 自然人股东20 张春英 自然人股东21 宋玮 自然人股东22 朱莹 自然人股东23 丛玲玲 自然人股东
6
2018-10-30
投资人变更
1 农业部规划设计研究院 企业法人2 北京中诚信工程咨询有限公司 法人股东3 农业部北京设计院 企业法人4 北京诚通新新建设有限公司 企业法人5 郑芳 自然人股东6 陆朝晖 自然人股东7 张向东 自然人股东8 王德友 自然人股东9 孙力强 自然人股东10 杨华 自然人股东11 钟昊 自然人股东12 冯潇潇 自然人股东13 郭爱东 自然人股东14 郑欣 自然人股东15 陈庆十 自然人股东16 李励 自然人股东17 廉明 自然人股东18 吴小鹏 自然人股东19 胡林 自然人股东20 张春英 自然人股东21 宋玮 自然人股东22 朱莹 自然人股东23 郭芳倩 自然人股东24 陈慧婷 自然人股东
1 农业部规划设计研究院 企业法人2 北京中诚信工程咨询有限公司 法人股东3 农业部北京设计院 企业法人4 北京诚通新新建设有限公司 企业法人5 郑芳 自然人股东6 陆朝晖 自然人股东7 张向东 自然人股东8 王德友 自然人股东9 孙力强 自然人股东10 杨华 自然人股东11 钟昊 自然人股东12 冯潇潇 自然人股东13 郭爱东 自然人股东14 郑欣 自然人股东15 陈庆十 自然人股东16 李励 自然人股东17 廉明 自然人股东18 吴小鹏 自然人股东19 胡林 自然人股东20 张春英 自然人股东21 宋玮 自然人股东22 朱莹 自然人股东23 郭芳倩 自然人股东24 陈慧婷 自然人股东
7
2018-07-24
经营范围变更
建筑工程设计。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
建筑工程设计。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
8
2016-03-22
高级管理人员备案
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李友军* 董事长2 陆朝晖 董事3 傅晓耕 董事4 郑芳 董事5 孙光昇 董事6 程勤阳 董事7 朱明 董事8 李友军* 经理9 程勤阳 副总经理10 傅晓耕 副总经理11 车锡媛 监事12 钟昊 监事13 木兰 监事
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李友军* 董事长2 陆朝晖 董事3 傅晓耕 董事4 郑芳 董事5 孙光昇 董事6 程勤阳 董事7 朱明 董事8 李友军* 经理9 程勤阳 副总经理10 傅晓耕 副总经理11 车锡媛 监事12 钟昊 监事13 木兰 监事
9
2016-03-22
高级管理人员备案
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李友军* 董事长2 陆朝晖 董事3 程勤阳 董事4 郑芳 董事5 朱明 董事6 孙光昇 董事7 傅晓耕 董事8 李友军* 经理9 程勤阳 副总经理10 傅晓耕 副总经理11 车锡媛 监事12 木兰 监事13 钟昊 监事
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李友军* 董事长2 陆朝晖 董事3 程勤阳 董事4 郑芳 董事5 朱明 董事6 孙光昇 董事7 傅晓耕 董事8 李友军* 经理9 程勤阳 副总经理10 傅晓耕 副总经理11 车锡媛 监事12 木兰 监事13 钟昊 监事
10
2016-03-22
高级管理人员备案
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李友军* 董事长2 傅晓耕 董事3 孙光昇 董事4 陆朝晖 董事5 程勤阳 董事6 郑芳 董事7 朱明 董事8 李友军* 经理9 傅晓耕 副总经理10 程勤阳 副总经理11 钟昊 监事12 木兰 监事13 车锡媛 监事
(注:标有*标志的为法定代表人)1 李友军* 董事长2 傅晓耕 董事3 孙光昇 董事4 陆朝晖 董事5 程勤阳 董事6 郑芳 董事7 朱明 董事8 李友军* 经理9 傅晓耕 副总经理10 程勤阳 副总经理11 钟昊 监事12 木兰 监事13 车锡媛 监事
股东信息
序号
姓名
持股比例
1
宋玮
0.67%
2
丛玲玲
0.83%
3
朱莹
1.0%
4
张春英
1.17%
5
吴小鹏
1.33%
6
廉明
1.67%
7
陈庆十
1.67%
8
郑欣
1.67%
9
郭爱东
1.67%
10
胡林
1.67%
11
傅晓耕
1.83%
12
杨华
2.0%
13
钟昊
2.0%
14
王德友
2.5%
15
孙力强
2.5%
16
张向东
3.33%
17
陆朝晖
3.33%
18
郑芳
3.33%
19
北京诚通新新建设有限公司
5.0%
20
北京中诚信工程咨询有限公司
17.5%
21
北京中农晟达设计咨询有限公司
17.5%
22
农业部规划设计研究院
25.83%
主要成员
董事长
张跃峰
董事
杨华
董事
傅晓耕
董事
王明国
董事
付山
监事
左文慧
监事
李雪芹
经理
霍顺利
分支机构
序号
企业名称
1
北京中宇瑞德建筑设计有限公司海南分公司
联系方式
联系方式
153****1165
立即登陆查看
邮箱
zyrd@china-red.biz/zyrd@china-red.biz
公司地址
北京市朝阳区麦子店街41号
查看地图
企业荣誉
序号
荣誉信息
荣誉名称
企业
时间
暂无数据
资质信息
序号
资质类别
资质名称
资质证书号
发证日期
发证有效期
发证机关
预览
1
设计资质
工程设计农林行业(农业工程)甲级,工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
A1******49
立即登陆查看
2018-10-11
2023-10-11
住房和城乡建设部
证书信息
企业通讯录
序号
称呼
联系方式
职务
1
李**
182****2069
立即登陆查看
---
2
贾**
0479-32****4
立即登陆查看
---
3
张**
0571-85****93
立即登陆查看
---
人员信息
序号
姓名
发证日期
注册类别
注册专业
执业印章号
注册有效期
1
何玲
注册造价工程师
土建
B1117********83
立即登陆查看
2025-09-10
2
张向东
一级注册建筑师
不分专业
11010********
立即登陆查看
2022-06-30
3
陈庆十
一级注册结构工程师
不分专业
11010********
立即登陆查看
2023-12-31
4
朱莹
一级注册建筑师
不分专业
11010********
立即登陆查看
2022-06-30
5
杜孝明
注册电气工程师(供配电)
不分专业
11010********
立即登陆查看
2023-12-31
6
张静
一级注册建筑师
不分专业
11010********
立即登陆查看
2022-06-30
7
廉明
一级注册结构工程师
不分专业
11010********
立即登陆查看
2022-12-31
8
张敦智
一级注册结构工程师
不分专业
11010********
立即登陆查看
2022-12-31
9
张月红
注册公用设备工程师(给水排水)
不分专业
11010********
立即登陆查看
2022-12-31
10
杨晓昕
一级注册建筑师
不分专业
11010********
立即登陆查看
2022-12-31
行政许可
序号
许可文件编号
文件名称
许可决定日期
许可机关
操作
1
J1000026487702
无
2018-08-16
中国人民银行营业管理部
详情
2
91110105758240593A
营业执照
2004-01-06
北京市工商行政管理局朝阳分局
详情
3
朝一国税许变更准字〔2018〕第949号
无
2018-03-27
北京市朝阳区国家税务局第一税务所
详情
行政处罚
序号
处罚文号
处罚类别
决定日期
处罚机关
详情
暂无数据
守信激励
序号
纳税人名称
评价年度
数据来源
详情
1
北京中宇瑞德建筑设计有限公司
2020
国家税务总局
详情
失信惩戒
序号
执行依据文号
设立时间
数据来源
详情
暂无数据
重点关注
序号
异常原因
决定机关
设立时间
数据来源
详情
暂无数据
其他
序号
统一社会信用代码
法定代表人
数据来源
详情
暂无数据
最新中标
登录后查看更多详细数据信息
立即登录 先试看
最新中标记录
40
条
选择省份
选择省份
上海
广东
新疆
云南
北京
河南
黑龙江
西藏
吉林
天津
海南
宁夏
重庆
湖北
河北
甘肃
安徽
四川
陕西
贵州
山西
江苏
广西
内蒙古
福建
浙江
湖南
辽宁
山东
青海
江西
选择时间
选择时间
近三天
近七天
近一月
近三月
近一年
搜索
登录后查看更多详细数据信息
立即登录 先试看
招标信息
招标记录
0
条
登录后查看更多详细数据信息
立即登录 先试看
概况分析
登录后查看更多详细数据信息
立即登录 先试看
资质信息
企业名称
北京中宇瑞德建筑设计有限公司
证书编号
发证日期
发证有效期
资质范围
许可证书名称
许可决定日期
行政许可决定文书号
许可机关统一社会信用代码
许可编号
许可机关
许可类别
行政许可决定文书名称
有效期自(有效开始日期)
有效期至(有效截止日期)
数据来源单位
数据来源单位统一社会信用代码
许可内容
处罚名称
处罚决定文书号
处罚类别
处罚决定日期
处罚依据
处罚机关
数据来源
纳税人名称
纳税人识别号
数据来源
评价年度
统一社会信用代码
执行依据文号
发布时间
执行依据单位
数据来源
4
具体情形
企业名称
统一社会信用代码
数据来源
等级认定时间
信用等级
企业名称
统一社会信用代码
列入决定机关名称
设立日期
列入经营异常名录原因类型名称
企业名称
统一社会信用代码
信用承诺事项
做出信用承诺时间
数据来源
收费项目
服务内容
数据上报单位
数据更新时间
数据来源
项目名称
地区
中标金额
中标时间
操作
VIP服务开通
套餐名称:
高级VIP会员
实付金额:
¥699
支付方式:
微信支付
支付宝支付
微信扫码咨询
微信扫码添加客服咨询
实时查看最新招标
监测企业招投动态
查找跟进工程项目
详细了解VIP特权
用户注册
行为验证™ 安全组件加载中
获取验证码
立即注册
已有账号?
返回登录
>扫码登录/注册
密码登录
验证码登录/注册
打开微信「扫一扫」,快速登录/注册
记住账号
忘记密码?
登录
验证码登录/注册
行为验证™ 安全组件加载中
获取验证码
立即提交
密码登录
APP
联系客服
电话
19156570791
返回顶部